Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
30 novembre 1904 - 8 febbraio 1909
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 8 aprile 1905 al 11 aprile 1905
viene eletto
Segretario
Alessandro Di Rovasenda
Presidente
Giuseppe Marcora
dal 30.11.1904 al 08.02.1909
Vicepresidenti
Giuseppe De Riseis
dal 30.11.1904 al 08.02.1909
Carlo Gorio
dal 30.11.1904 al 08.02.1909
Filippo Torrigiani Guadagni
dal 30.11.1904 al 08.02.1909
Questore
Carlo Vittorio Fernando De Asarta
dal 30.11.1904 al 08.02.1909
Segretari
Benedetto Cirmeni
dal 30.11.1904 al 08.02.1909
Alfonso Lucifero
dal 30.11.1904 al 08.02.1909
Gian Giacomo Morando (Dè Rizzoni Bolognini)
dal 30.11.1904 al 08.02.1909
Angelo Pavia
dal 30.11.1904 al 08.02.1909
Luigi Podestà
dal 30.11.1904 al 12.04.1905
Giuseppe Sanarelli
dal 30.11.1904 al 08.06.1906
Enrico Scalini
dal 30.11.1904 al 08.02.1909
Alessandro Di Rovasenda
dal 08.04.1905 al 08.02.1909
Naviga
Storia
Composizione storica
30.11.1904
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 8 deputati alla carica di Segretario
04.03.1905
1 Questore lascia l'incarico
18.03.1905
1 Segretario lascia l'incarico
28.03.1905
1 Vicepresidente lascia l'incarico
08.04.1905
viene eletto 1 Segretario
12.04.1905
viene eletto 1 Questore
1 Segretario lascia l'incarico
18.04.1905
viene eletto 1 Vicepresidente
10.03.1906
viene eletto il Presidente
16.03.1906
viene eletto 1 Segretario
17.05.1906
viene eletto 1 Segretario
08.06.1906
1 Segretario lascia l'incarico
04.12.1906
viene eletto 1 Segretario
30.01.1907
il Presidente lascia l'incarico
19.04.1907
1 Vicepresidente lascia l'incarico
09.05.1907
viene eletto 1 Vicepresidente