Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
24 marzo 1909 - 29 settembre 1913
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 24 marzo 1904 al 23 marzo 1909
viene eletto
Segretario
Camillo Cimati
Segretario
Camillo Cimati
dal 24.03.1904 al 02.04.1911
Naviga
Storia
Composizione storica
24.03.1904
viene eletto 1 Segretario
24.03.1909
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 7 deputati alla carica di Segretario
14.12.1909
1 Segretario lascia l'incarico
19.01.1910
1 Vicepresidente lascia l'incarico
12.02.1910
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
31.03.1910
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
01.04.1910
1 Segretario lascia l'incarico
12.05.1910
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
13.05.1910
viene eletto 1 Segretario
30.03.1911
1 Vicepresidente lascia l'incarico
02.04.1911
1 Segretario lascia l'incarico
18.05.1911
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Segretario
11.12.1911
1 Vicepresidente lascia l'incarico
11.10.1912
1 Vicepresidente lascia l'incarico
26.11.1912
1 Segretario lascia l'incarico
24.12.1912
viene eletto 1 Segretario
10.07.1913
1 Vicepresidente lascia l'incarico