Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
24 maggio 1924 - 21 gennaio 1929
XXVII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 29 maggio 1924 al 2 luglio 1924
viene eletto
questore
Giorgio Guglielmi
Presidente
Alfredo Rocco
dal 24.05.1924 al 05.01.1925
Vicepresidenti
Dino Grandi
dal 24.05.1924 al 03.07.1924
Luigi Gasparotto
dal 24.05.1924 al 14.12.1926
Giulio Rodinò
dal 24.05.1924 al 18.11.1925
Francesco Giunta
dal 24.05.1924 al 21.12.1927
questore
Salvatore Renda
dal 24.05.1924 al 21.01.1929
Carlo Buttafochi
dal 24.05.1924 al 21.01.1929
Giorgio Guglielmi
dal 29.05.1924 al 09.03.1927
Segretari
Giambattista Madia
dal 24.05.1924 al 21.01.1929
Nicola Sansanelli
dal 24.05.1924 al 21.01.1929
Giacomo Miari De Cumani
dal 24.05.1924 al 21.01.1929
Fulco Tosti Di Valminuta
dal 24.05.1924 al 16.12.1927
Giovanni Floriano Banelli
dal 24.05.1924 al 03.07.1924
Giuseppe Bottai
dal 24.05.1924 al 06.11.1926
Paolo Greco
dal 24.05.1924 al 21.01.1929
Angelo Manaresi
dal 24.05.1924 al 21.01.1929
Filippo Ungaro
dal 24.05.1924 al 21.01.1929
Marco Arturo Vicini
dal 24.05.1924 al 21.01.1929
Naviga
Storia
Composizione storica
24.05.1924
viene eletto il Presidente
vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 10 deputati alla carica di Segretario
27.05.1924
viene eletto 1 Questore
28.05.1924
1 Questore lascia l'incarico
29.05.1924
viene eletto 1 Questore
03.07.1924
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
19.11.1924
viene eletto 1 Vicepresidente
05.01.1925
viene eletto il Presidente
il Presidente lascia l'incarico
18.11.1925
1 Vicepresidente lascia l'incarico
29.01.1926
viene eletto 1 Vicepresidente
06.11.1926
1 Segretario lascia l'incarico
14.12.1926
1 Vicepresidente lascia l'incarico
09.03.1927
1 Questore lascia l'incarico
10.03.1927
viene eletto 1 Vicepresidente
16.12.1927
viene eletto 1 Questore
1 Segretario lascia l'incarico
21.12.1927
1 Vicepresidente lascia l'incarico