Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Ufficio di presidenza
20 aprile 1929 - 19 gennaio 1934
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
Composizione del 28 novembre 1929
lascia l'incarico
Segretario
Alessandro Dudan
vengono eletti
VicePresidente
Emilio Bodrero
questore
Alessandro Dudan
Segretario
Ludovico Pellizzari
Presidente
Giovanni Giuriati
dal 20.04.1929 al 19.01.1934
Vicepresidenti
Carlo Buttafochi
dal 20.04.1929 al 19.01.1934
Raffaele Paolucci
dal 20.04.1929 al 19.01.1934
Emilio Bodrero
dal 28.11.1929 al 19.01.1934
questore
Fausto Bianchi
dal 20.04.1929 al 19.01.1934
Alessandro Dudan
dal 28.11.1929 al 19.01.1934
Segretari
Guido Buffarini Guidi
dal 20.04.1929 al 19.01.1934
Bartolo Gianturco
dal 20.04.1929 al 19.01.1934
Alessandro Gorini
dal 20.04.1929 al 19.01.1934
Gino Aldi Mai
dal 20.04.1929 al 19.01.1934
Alessandro Dudan
dal 20.04.1929 al 28.11.1929
Ludovico Pellizzari
dal 28.11.1929 al 19.01.1934
Naviga
Storia
Composizione storica
20.04.1929
viene eletto il Presidente
vengono eletti 3 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Questore
vengono eletti 6 deputati alla carica di Segretario
12.09.1929
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Questore lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
28.11.1929
viene eletto 1 Vicepresidente
viene eletto 1 Questore
viene eletto 1 Segretario
1 Segretario lascia l'incarico
29.11.1929
viene eletto 1 Segretario