Organi del
VI Commissione (Finanze e tesoro)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 13 febbraio 1980 al 4 aprile 1980
Segretario
-
-
Francesco Toni
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981