Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
VIII Legislatura della Repubblica italiana
/
Commissioni permanenti
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
VI Commissione (Finanze e tesoro)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 maggio 1980 al 14 maggio 1980
viene eletto
Presidente
Adolfo Battaglia
Vicepresidente
Albertino Castellucci
DEMOCRAZIA CRISTIANA
dal 11.07.1979 al 15.05.1980
Naviga
Storia
Composizione storica
20.06.1979
è assegnato 1 membro
09.07.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
11.07.1979
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 45 membri
08.08.1979
3 sostituzioni
20.09.1979
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
25.01.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
termina 1 sostituzione
11.02.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
13.02.1980
il Presidente lascia l'incarico
1 sostituzione
05.04.1980
2 sostituzioni
29.04.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
05.05.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
07.05.1980
viene eletto il Presidente
15.05.1980
1 Vicepresidente lascia l'incarico
cessa 1 membro
12.06.1980
viene eletto 1 Vicepresidente
1 Segretario lascia l'incarico
16.06.1980
è assegnato 1 membro
19.06.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
terminano 2 sostituzioni
24.06.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
1 sostituzione
19.07.1980
viene eletto 1 Segretario
01.08.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
07.10.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
21.10.1980
1 sostituzione
29.10.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
04.11.1980
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
20.12.1980
1 sostituzione
12.05.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
15.07.1981
sono assegnati 5 membri
il Presidente lascia l'incarico
lasciano l'incarico di Vicepresidente in 2
lasciano l'incarico di Segretario in 2
cessano 7 membri
1 sostituzione
terminano 2 sostituzioni
16.07.1981
viene eletto il Presidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
sono assegnati 3 membri
cessa 1 membro
18.07.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
27.10.1981
cessa 1 membro
26.11.1981
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
30.11.1981
è assegnato 1 membro
14.01.1982
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
18.01.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
21.01.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
12.03.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
03.06.1982
il Presidente lascia l'incarico
14.06.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
23.06.1982
viene eletto il Presidente
19.07.1982
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
07.12.1982
1 sostituzione
14.12.1982
sono assegnati 2 membri
cessano 2 membri
1 sostituzione
15.12.1982
è assegnato 1 membro
cessano 2 membri
21.12.1982
è assegnato 1 membro
06.01.1983
è assegnato 1 membro
cessa 1 membro
28.03.1983
cessa 1 membro
13.04.1983
è assegnato 1 membro
Gruppi
REPUBBLICANO (1)
DEMOCRAZIA CRISTIANA (1)
PARTITO COMUNISTA ITALIANO (2)
DEMOCRAZIA CRISTIANA (1)