Organi del
VI Commissione (Finanze e tesoro)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 dicembre 1982 al 6 dicembre 1982
Presidente
-
-
Giuseppe Azzaro
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 23.06.1982 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Antonio Bellocchio
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Felice Borgoglio
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Francesco Toni
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Carlo Merolli
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983