Organi del
VIII Commissione Istruzione e belle arti
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Riccardo Misasi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 14.12.1968
Membro
dal 10.07.1968
al 31.12.1968
-
-
Giuseppe Romanato
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 09.10.1969 al 20.01.1970
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972
altri membri
-
-
Giovanni Elkan
-
dal 10.07.1968 al 14.12.1968
dal 23.04.1970 al 24.05.1972
-
-
Luigi Caiazza
-
dal 18.12.1968 al 07.08.1969
dal 04.07.1970 al 24.05.1972