Organi del
VIII Commissione (Istruzione e belle arti)
12 luglio 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Francesco Casati
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.08.1983 al 24.09.1985
dal 26.09.1985 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
Vicepresidenti
-
-
Giovanna Bosi Maramotti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.08.1983 al 24.09.1985
dal 26.09.1985 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
-
-
Laura Fincato Grigoletto
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 11.08.1983 al 24.09.1985
dal 26.09.1985 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
Segretari
-
-
Antonio Conte
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.08.1983 al 24.09.1985
dal 26.09.1985 al 01.07.1987
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987
-
-
Saverio d'Aquino
MISTO
-
dal 11.08.1983 al 24.09.1985
dal 26.09.1985 al 04.08.1986
Membro
dal 12.07.1983
al 01.07.1987