Organi del
X Commissione Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 agosto 1969 al 1 settembre 1969
Presidente
-
-
Giorgio Guerrini
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI
-
dal 16.01.1969 al 20.01.1970