Organi del
XI Commissione Agricoltura e foreste
16 maggio 1963 - 4 giugno 1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Giuseppe Belotti
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 12.07.1963 al 08.12.1963
Membro
dal 01.07.1963
al 08.12.1963
-
-
Giacomo Sedati
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 21.01.1964 al 20.01.1965
dal 21.01.1965 al 01.01.1966
dal 02.01.1966 al 10.01.1967
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
Vicepresidenti
-
-
Emilio Sereni
COMUNISTA
-
dal 12.07.1963 al 20.01.1964
dal 21.01.1964 al 20.01.1965
dal 21.01.1965 al 01.01.1966
dal 02.01.1966 al 10.01.1967
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968
-
-
Ferdinando Truzzi
DEMOCRATICO CRISTIANO
-
dal 12.07.1963 al 20.01.1964
dal 21.01.1964 al 20.01.1965
dal 21.01.1965 al 01.01.1966
dal 02.01.1966 al 10.01.1967
dal 11.01.1967 al 04.06.1968
Membro
dal 01.07.1963
al 04.06.1968