Organi del
XI Commissione Agricoltura e foreste
5 giugno 1968 - 24 maggio 1972
V Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Ferdinando Truzzi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1968 al 20.01.1970
dal 21.01.1970 al 25.01.1972
dal 26.01.1972 al 24.05.1972
Membro
dal 10.07.1968
al 24.05.1972