Organi del
XI Commissione Agricoltura e foreste
25 maggio 1972 - 4 luglio 1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
-
-
Ferdinando Truzzi
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Vicepresidenti
-
-
Aldo Cetrullo
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Michele Columbu
MISTO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
Segretari
-
-
Carlo Bottari
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976
-
-
Mario Giannini
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1972 al 10.07.1974
dal 11.07.1974 al 04.07.1976
Membro
dal 25.05.1972
al 04.07.1976