Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Adolfo Battaglia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Adolfo Battaglia
Nasce a Viterbo (Lazio) il 10 febbraio 1930
Laurea in giurisprudenza; giornalista.
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
223
Progetti di legge presentati
|
221
Atti di indirizzo e controllo
|
261
Interventi
|
4
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Giunta delle elezioni
Membro dal 19 luglio 1973 al 28 novembre 1974
Subentra a:
Francesco Compagna
VII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti da emanare in esecuzione dei trattati di lussemburgo del 21 e 22 aprile 1970
Membro dal 8 giugno 1977 al 28 marzo 1979
Commissione parlamentare per il parere al governo da emanare in esecuzione degli accordi fra l'italia e la jugoslavia, firmati a osimo il 10 novembre 1975
Membro dal 8 giugno 1977 al 28 marzo 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Membro dal 11 luglio 1979 al 29 aprile 1980
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani, sul sequestro e l'assassino di aldo moro e sul terrorismo in italia
Membro dal 20 dicembre 1979 al 7 marzo 1980
Membro dal 20 marzo 1980 al 29 giugno 1983
Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti da emanare in esecuzione dei trattati di lussemburgo del 21 e 22 aprile 1970
Membro dal 21 dicembre 1979 al 11 luglio 1983
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 4 aprile 1980 al 28 giugno 1981
Sostituisce:
Oddo Biasini
VI Commissione (finanze e tesoro)
Membro dal 29 aprile 1980 al 11 luglio 1983
Presidente dal 7 maggio 1980 al 15 luglio 1981
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
Membro dal 6 maggio 1980 al 11 luglio 1983
Subentra a:
Aristide Gunnella
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate in materia di dazi doganali
Membro dal 6 novembre 1980 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica p2
Membro dal 27 settembre 1982 al 11 luglio 1983
Subentra a:
Vittorio Olcese
IX Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto di pubblico impiego)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Giunta per il regolamento
Membro dal 9 agosto 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica p2
Membro dal 12 agosto 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Membro dal 24 novembre 1983 al 29 gennaio 1985
X Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per il regolamento
Membro dal 16 luglio 1987 al 28 luglio 1987
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 4 agosto 1987 al 11 maggio 1988
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 11 maggio 1988 al 23 aprile 1991
Subentra a:
Aristide Gunnella
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 23 aprile 1991 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1972
2
1973
5
1974
2
1976
4
1977
9
1979
2
1980
6
1981
5
1982
3
1983
17
1984
8
1985
3
1986
3
1987
23
1988
26
1989
25
1990
40
1991
19
1992
17
1993
4