Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
IX Legislatura della Repubblica italiana
/
Giunte
condividi
segnala
scarica rdf
Organi del
Giunta per il regolamento
9 agosto 1983 - 1 luglio 1987
IX Legislatura della Repubblica italiana
Presidente
Nilde Iotti
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
dal 09.08.1983 al 01.07.1987
Membro dal 09.08.1983 al 01.07.1987
altri membri
Aldo Bozzi
dal 09.08.1983 al 01.07.1987
Ugo Spagnoli
dal 09.08.1983 al 26.02.1986
Giorgio Napolitano
dal 09.08.1983 al 24.06.1986
Alfredo Pazzaglia
dal 09.08.1983 al 01.07.1987
Virginio Rognoni
dal 09.08.1983 al 01.08.1986
Adolfo Battaglia
dal 09.08.1983 al 01.07.1987
Mariotto Segni
dal 09.08.1983 al 04.08.1986
Tarcisio Gitti
dal 09.08.1983 al 01.07.1987
Franco Bassanini
dal 09.08.1983 al 01.07.1987
Rino Formica
dal 09.08.1983 al 01.08.1986
Renato Zangheri
dal 24.06.1986 al 15.10.1986 subentra a:
Giorgio Napolitano
;
Silvano Labriola
dal 02.10.1986 al 01.07.1987 subentra a:
Salvatore Formica
;
Mino Martinazzoli
dal 13.10.1986 al 01.07.1987 subentra a:
Virginio Rognoni
;
Nicola Vernola
dal 13.10.1986 al 01.07.1987 subentra a:
Mariotto Giovanni Battista Segni
;
Adalberto Minucci
dal 15.10.1986 al 01.07.1987 subentra a:
Renato Zangheri
;
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Storia
Composizione storica
09.08.1983
viene eletto il Presidente
sono assegnati 11 membri
26.02.1986
cessa 1 membro
24.06.1986
cessa 1 membro
1 subentro
01.08.1986
cessano 2 membri
04.08.1986
cessa 1 membro
02.10.1986
1 subentro
13.10.1986
2 subentri
15.10.1986
1 subentro
termina 1 subentro
Sedute
mercoledì, 27 luglio 1983
mercoledì, 3 agosto 1983
giovedì, 22 settembre 1983
giovedì, 29 settembre 1983
mercoledì, 5 ottobre 1983
venerdì, 4 novembre 1983
giovedì, 15 dicembre 1983
venerdì, 3 febbraio 1984
sabato, 14 aprile 1984
lunedì, 21 maggio 1984
giovedì, 18 ottobre 1984
martedì, 20 novembre 1984
martedì, 27 novembre 1984
giovedì, 13 dicembre 1984
giovedì, 14 febbraio 1985
giovedì, 21 marzo 1985
giovedì, 18 aprile 1985
mercoledì, 10 luglio 1985
mercoledì, 17 luglio 1985
martedì, 30 luglio 1985
mercoledì, 25 settembre 1985
giovedì, 7 novembre 1985
martedì, 19 novembre 1985
mercoledì, 4 dicembre 1985
mercoledì, 11 dicembre 1985
giovedì, 12 dicembre 1985
giovedì, 27 febbraio 1986
mercoledì, 5 marzo 1986
mercoledì, 12 marzo 1986
giovedì, 20 marzo 1986
martedì, 6 maggio 1986
mercoledì, 7 maggio 1986
mercoledì, 21 maggio 1986
martedì, 24 giugno 1986
mercoledì, 9 luglio 1986
martedì, 15 luglio 1986
martedì, 29 luglio 1986
giovedì, 2 ottobre 1986
mercoledì, 15 ottobre 1986
giovedì, 23 ottobre 1986
mercoledì, 10 dicembre 1986
martedì, 20 gennaio 1987
giovedì, 12 febbraio 1987
martedì, 17 febbraio 1987
mercoledì, 18 febbraio 1987
giovedì, 14 maggio 1987