Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Adolfo Urso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Adolfo Urso
Nasce a Padova il 12 luglio 1957
Laurea in sociologia; Direttore di periodico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
670
Atti di indirizzo e controllo
|
35
Interventi
|
238
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
SILIQUINI ed altri: "Abrogazione degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto dei danni per sinistri tra veicoli" (1211) (iniziativa Parlamentare) -
C.1211
, 28 giugno 2006
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LA RUSSA ed altri: "Disposizioni per la riorganizzazione e la riqualificazione degli istituti penitenziari" (1328) (iniziativa Parlamentare) -
C.1328
, 11 luglio 2006
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LA RUSSA ed altri: "Modifica all'articolo 12 della Costituzione concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica" (1571) (iniziativa Parlamentare) -
C.1571
, 3 agosto 2006
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LO PRESTI ed altri: "Disposizioni per l'indizione di un referendum consultivo sulla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina" (1671) (iniziativa Parlamentare) -
C.1671
, 21 settembre 2006
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LA RUSSA ed altri: "Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato" (2073) (iniziativa Parlamentare) -
C.2073
, 19 dicembre 2006
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TURCI ed altri: "Norme in materia di valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture e dei dipendenti pubblici" (2080) (iniziativa Parlamentare) -
C.2080
, 19 dicembre 2006
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1994
23
1995
36
1996
45
1997
34
1998
19
1999
30
2000
5
2003
1
2006
6
2007
17
2008
14
2011
5
2012
3