Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Agazio Loiero
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Agazio Loiero
Nasce a Santa Severina (Crotone) il 14 gennaio 1940
Laurea in lettere e filosofia; consulente editoriale
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
253
Atti di indirizzo e controllo
|
7
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
165
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (2)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1990
X Legislatura della Repubblica italiana
PATRIA ed altri: Norme relative al passaggio dello Stato degli insegnanti tecnico-pratici stipendiati dalle province ed in servizio presso i licei scientifici e gli istituti tecnici statali (iniziativa Parlamentare) -
C.4578
, 13 febbraio 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIONDI ed altri: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (iniziativa Parlamentare) -
C.4759
, 17 aprile 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale.
MANCINI ed altri: Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra (iniziativa Parlamentare) -
C.4822
, 16 maggio 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra.
ANTONUCCI ed altri: Disciplina dell'attività di gelateria (iniziativa Parlamentare) -
C.4870
, 6 giugno 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CACCIA ed altri: Norme in materia di compensazioni industriali (iniziativa Parlamentare) -
C.4960
, 11 luglio 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALFARO ed altri: Modifica dell'articolo 94 della Costituzione in materia di dimissioni del Governo (iniziativa Parlamentare) -
C.5231
, 14 novembre 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RIVERA ed altri: Istituzione del Ministero dello sport (iniziativa Parlamentare) -
C.5305
, 6 dicembre 1990
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1987
26
1988
17
1989
6
1990
7
1991
16
1992
28
1993
7
2001
4
2002
23
2003
21
2004
10