Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alberto Garocchio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alberto Garocchio
Nasce a Milano (Lombardia) il 20 novembre 1938
Deceduto il 23 dicembre 2014
Laurea in scienze economiche e commerciali
Gruppi
|
209
Progetti di legge presentati
|
231
Atti di indirizzo e controllo
|
72
Interventi
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica p2
Membro dal 10 novembre 1981 al 11 luglio 1983
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 13 gennaio 1983 al 11 luglio 1983
Sostituisce:
Emilio Colombo
IX Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica p2
Membro dal 12 agosto 1983 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1979
26
1980
18
1981
16
1982
21
1983
39
1984
37
1985
24
1986
24
1987
4