Organi del
IV Commissione (Giustizia)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Presidenti
-
-
Alessandro Reggiani
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 16.04.1980
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Luigi Dino Felisetti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 07.05.1980 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Maria Teresa Granati Caruso
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Gianfranco Sabbatini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Elio Fontana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Pierluigi Onorato
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
altri membri
-
-
Ernesto Pucci
-
dal 11.07.1979 al 06.05.1980
dal 15.05.1980 al 11.07.1983