Organi del
IV Commissione (Giustizia)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 12 marzo 1982 al 11 maggio 1982
Presidente
-
-
Luigi Dino Felisetti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Gianfranco Sabbatini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Elio Fontana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Pierluigi Onorato
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983