Organi del
IV Commissione (Giustizia)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 maggio 1980 al 20 ottobre 1980
Presidente
-
-
Luigi Dino Felisetti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
-
dal 07.05.1980 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Vicepresidenti
-
-
Gianfranco Sabbatini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
Segretari
-
-
Elio Fontana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Pierluigi Onorato
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983