Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Albino Ottavio Stella
/
III Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Albino Ottavio Stella
Nasce a Monforte d'Alba (Cuneo) il 29 febbraio 1884
Deceduto il 6 febbraio 1960
Agricoltore.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 9 febbraio 1960
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
Elezioni di domenica 25 maggio 1958
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 05 giugno 1958 , con convalida del 04 dicembre 1958
Eletto nella circoscrizione TORINO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 06 febbraio 1960 per decesso
Viene sostituito da
Silvio Mello Grand
.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
24
Progetti di legge presentati
3
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1958
15
1959
9