Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alcide Malagugini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alcide Malagugini
Nasce a Rovigo (Veneto) il 15 ottobre 1887
Deceduto il 24 dicembre 1966
Laurea in lettere; insegnante.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 11 gennaio 1967
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
296
Interventi
|
58
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1951
I Legislatura della Repubblica italiana
MORO ed altri: Concessione di un assegno annuo di lire 780.000 a Maria Montessori (iniziativa Parlamentare) -
C.1839
, 22 febbraio 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MALAGUGINI: Abrogazione dell'articolo 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85, riguardante la trattenuta del 5 per cento sulla pensione dei funzionari od agenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio ai sensi del regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207 (iniziativa Parlamentare) -
C.2219
, 9 ottobre 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BASSO ed altri: Sul comportamento delle pubbliche autorità nei confronti del banditismo siciliano e sulle relative cause di natura sociale, economica e politica. (iniziativa Parlamentare) -
C.2274
, 30 ottobre 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
2
1950
1
1951
3
1953
3
1954
9
1955
2
1956
5
1957
7
1958
8
1959
6
1960
3
1962
3
1963
2
1964
1
1965
3