Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aldo Bozzi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aldo Bozzi
Nasce a Roma (Lazio) il 22 febbraio 1909
Deceduto il 1 novembre 1987
Laurea in giurisprudenza; consigliere di Stato.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 11 novembre 1987
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
10
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
662
Atti di indirizzo e controllo
|
697
Interventi
|
18
Bibliografia del Parlamento
|
459
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1957
II Legislatura della Repubblica italiana
BOZZI: Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza (iniziativa Parlamentare) -
C.3081
, 20 luglio 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BADINI CONFALONIERI ed altri: Riduzione di imposte sui fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche per i quali é ridotto per legge il canone di affitto (iniziativa Parlamentare) -
C.3169
, 18 settembre 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOZZI: Modifica all'articolo 168 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.3278
, 12 novembre 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1953
4
1954
7
1955
5
1957
3
1958
19
1959
16
1960
12
1961
14
1962
6
1963
13
1964
8
1965
10
1966
8
1967
10
1968
11
1969
13
1970
4
1971
18
1972
24
1973
15
1974
3
1975
10
1976
18
1977
33
1978
10
1979
29
1980
17
1981
11
1982
16
1983
33
1984
13
1985
18
1986
22
1987
6