Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aldo d'Alessio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aldo d'Alessio
Nasce a Roma (Lazio) il 10 marzo 1928
Deceduto il 5 marzo 2015
Pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
356
Atti di indirizzo e controllo
|
191
Interventi
|
145
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
BOLDRINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle forniture e commesse di armi, mezzi militari e approvvigionamenti destinati alle forze armate (iniziativa Parlamentare) -
C.4309
, 13 febbraio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VII Legislatura della Repubblica italiana
NATTA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle forniture e commesse di armi, mezzi militari e approvvigionamenti destinati alle forze armate (iniziativa Parlamentare) -
C.209
, 29 luglio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.
FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana (iniziativa Parlamentare) -
C.900
, 6 dicembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1963
7
1964
12
1965
5
1966
5
1967
12
1968
13
1969
14
1970
5
1971
14
1972
26
1973
7
1974
5
1975
2
1976
3
1977
3
1978
3
1979
9