Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aldo Tortorella
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aldo Tortorella
Nasce a Napoli (Campania) il 10 luglio 1926
Laurea in filosofia; giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
148
Atti di indirizzo e controllo
|
38
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
141
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1984
IX Legislatura della Repubblica italiana
FERRI ed altri: Riforma del Ministero della pubblica istruzione e degli organi collegiali; riordinamento delle competenze scolastiche degli enti locali (iniziativa Parlamentare) -
C.1172
, 23 gennaio 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NAPOLITANO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo - Interventi contro la fame nel mondo e per la sicurezza alimentare (iniziativa Parlamentare) -
C.1511
, 2 aprile 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BIANCHI BERETTA ed altri: Riforma delle strutture e degli ordinamenti del sistema formativo di base (iniziativa Parlamentare) -
C.1650
, 3 maggio 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BADESI POLVERINI ed altri: Norme per l'inserimento dei ragazzi portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali nelle scuole e istituti statali ordinari di istruzione (iniziativa Parlamentare) -
C.2000
, 1 agosto 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CUFFARO ed altri: Norme relative alla trasformazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste in "Ente per le ricerche di oceanografia e geofisica della litosfera (OGS)" con sede in Trieste (iniziativa Parlamentare) -
C.2397
, 18 dicembre 1984
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1972
5
1973
9
1974
2
1975
5
1976
5
1977
5
1978
2
1979
8
1980
8
1981
6
1982
4
1983
10
1984
5
1985
3
1986
5
1987
23
1988
7
1989
9
1990
4
1991
3
1992
11
1993
2