Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alessandro Ferretti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alessandro Ferretti
Nasce a Visso (Macerata) il 22 dicembre 1904
Deceduto il 8 dicembre 1992
Laurea in ingegneria; ingegnere.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
63
Interventi
|
29
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1968
V Legislatura della Repubblica italiana
LONGO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 - Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (iniziativa Parlamentare) -
C.2
, 5 giugno 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BUSETTO ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (iniziativa Parlamentare) -
C.229
, 22 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BUSETTO ed altri: Norme per la trasformazione del servizio geologico nell'Istituto geologico nazionale (iniziativa Parlamentare) -
C.296
, 26 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PELLEGRINO ed altri: Istituzione in Palermo di una sezione civile e di una penale della Corte di cassazione (iniziativa Parlamentare) -
C.542
, 18 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PELLEGRINO ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (iniziativa Parlamentare) -
C.545
, 17 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1962
1
1968
5
1969
4
1970
4
1971
2
1972
4
1973
6
1974
3