Nasce
a
San Cataldo
(Caltanissetta)
il
12 giugno 1959
Laurea in economia e commercio, Laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa; Commercialista, Docente discipline aziendali
XVII Legislatura della Repubblica italiana (15.03.2013 - 22.03.2018)
Proclamato il 05 marzo 2013 , con convalida del 01 luglio 2015
Eletto
nella circoscrizione SICILIA 1
per la lista IL POPOLO DELLA LIBERTA' con sistema proporzionale
VI Commissione (finanze)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Capogruppo dal 28 novembre 2013 al 9 gennaio 2014
Capogruppo dal 23 luglio 2015 al 18 ottobre 2016
Giunta delle elezioni
Vicepresidente dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018