Nasce
a
San Cataldo
(Caltanissetta)
il
12 giugno 1959
Laurea in economia e commercio, Laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa; Commercialista, Docente discipline aziendali
XVII Legislatura della Repubblica italiana (15.03.2013 - 22.03.2018)
Proclamato il 05 marzo 2013 , con convalida del 01 luglio 2015
Eletto
nella circoscrizione SICILIA 1
per la lista IL POPOLO DELLA LIBERTA' con sistema proporzionale