Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alfonso Pecoraro Scanio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alfonso Pecoraro Scanio
Nasce a Salerno (Campania) il 13 marzo 1959
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
3404
Atti di indirizzo e controllo
|
110
Interventi
|
542
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (5)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
2000
XIII Legislatura della Repubblica italiana
PECORARO SCANIO: Disposizioni per la valorizzazione del "miele fresco, vergine integrale" (iniziativa Parlamentare) -
C.6695
, 20 gennaio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PECORARO SCANIO: Norme per il potenziamento della vigilanza venatoria e per la prevenzionee la repressione della pratica del bracconaggio (iniziativa Parlamentare) -
C.6715
, 26 gennaio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PECORARO SCANIO: Disposizioni per la modernizzazione del settore agricolo (iniziativa Parlamentare) -
C.6726
, 1 febbraio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PECORARO SCANIO: Norme in materia di detenzione, commercializzazione e pubblicità ingannevole di mezzi di caccia illeciti per la prevenzione del "bracconaggio tecnologico" (iniziativa Parlamentare) -
C.6730
, 2 febbraio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PECORARO SCANIO: Interventi finanziari in favore delle produzioni agricole non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato (iniziativa Parlamentare) -
C.6829
, 2 marzo 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1992
33
1993
23
1994
70
1995
57
1996
82
1997
43
1998
45
1999
16
2000
5
2001
65
2002
37
2003
22
2004
12
2005
8
2006
13
2007
8
2008
3