Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Alfredo Strambi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Alfredo Strambi
Nasce a Pisa (Toscana) il 9 maggio 1935
laurea in scienze geologiche;insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
313
Atti di indirizzo e controllo
|
55
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
2000
XIII Legislatura della Repubblica italiana
NESI ed altri: Delega al Governo per la istituzione di una imposta sulle transazioni di natura speculativa da e per l'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.6788
, 18 febbraio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STELLUTI ed altri: Nuove norme in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione e difinanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti (iniziativa Parlamentare) -
C.6934
, 5 aprile 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STRAMBI: Carta dei diritti dei lavoratori e del lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.7002
, 22 maggio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PISTONE ed altri: Disposizioni in materia di detraibilità dell'imposta comunale sugli immobili dall'imposta sui redditi (iniziativa Parlamentare) -
C.7131
, 21 giugno 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PISTONE e STRAMBI: Ricalcolo del trattamento di pensione pe ri lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1 ottobre 1994 al 1 ottobre 1995 (iniziativa Parlamentare) -
C.7507
, 22 dicembre 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1996
22
1997
15
1998
6
1999
7
2000
5