Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Altiero Spinelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Altiero Spinelli
Nasce a Roma (Lazio) il 31 agosto 1907
Deceduto il 23 maggio 1986
Pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
40
Atti di indirizzo e controllo
|
25
Interventi
|
9
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (9)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
VII Legislatura della Repubblica italiana
TERRANOVA ed altri: Estensione del trattamento economico integrativo e previdenziale agli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (iniziativa Parlamentare) -
C.887
, 3 dicembre 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BALZAMO ed altri: Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (iniziativa Parlamentare) -
C.1524
, 9 giugno 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
BOZZI ed altri: Contributo annuo dello Stato a favore della Fondazione Luigi Einaudi con sede in Roma (iniziativa Parlamentare) -
C.1555
, 20 giugno 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ACCAME ed altri: Norme per il controllo sulla esportazione di materiale bellico (iniziativa Parlamentare) -
C.1885
, 23 novembre 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BERLINGUER ed altri: Riforma dei Comitati consolari e partecipazione democratica degli emigrati (iniziativa Parlamentare) -
C.1988
, 10 gennaio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VIII Legislatura della Repubblica italiana
BERLINGUER ed altri: Riforma dei Comitati consolari e partecipazione democratica degli emigrati (iniziativa Parlamentare) -
C.135
, 22 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ACCAME ed altri: Norme per il controllo sulla esportazione di materiale bellico (iniziativa Parlamentare) -
C.424
, 25 luglio 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIUDICE ed altri: Estensione all'amministrazione universitaria dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, recante l'adeguamento dei limiti di somma previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.447
, 26 luglio 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIUDICE ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale (iniziativa Parlamentare) -
C.448
, 26 luglio 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
1
1977
3
1978
1
1979
4