Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Amalia Miotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Amalia Miotti Carli
(Amalia Miotti)
Nasce a Vicenza (Veneto) il 22 marzo 1916
Deceduta il 17 ottobre 1986
Laurea in lettere e filosofia; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
92
Interventi
|
347
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (9)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (9)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (3)
Tutti
Hai trovato 9 risultati
Anno
1966
IV Legislatura della Repubblica italiana
NANNINI ed altri: Modifica dell'articolo 282 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per il Conferimento di posti a Provveditore agli studi (iniziativa Parlamentare) -
C.3204
, 30 maggio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FORNALE ed altri: Riconoscimento alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di monumentalità ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 26 giugno 1927, n. 985 (iniziativa Parlamentare) -
C.3238
, 17 giugno 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di "monumentalità" ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985.
SAVIO ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere (iniziativa Parlamentare) -
C.3258
, 24 giugno 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
IMPERIALE ed altri: Norme riguardanti il personale del ruolo cassieri degli Uffici del Registro (iniziativa Parlamentare) -
C.3276
, 1 luglio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Riconoscimento giuridico di anzianità al personale di concetto, cassieri degli Uffici del registro inquadrati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335.
LETTIERI ed altri: Passaggio nel ruolo B) degli insegnanti tecnico-pratici, degli insegnanti di dattilografia e degli insegnanti di stenografia in servizio negli istituti tecnici e professionali (iniziativa Parlamentare) -
C.3370
, 21 luglio 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FADA ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 : Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (iniziativa Parlamentare) -
C.3466
, 3 ottobre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GAGLIARDI ed altri: Norme per l'assicurazione di familiare addetto ai servizi domestici a favore di ministri di culto (iniziativa Parlamentare) -
C.3613
, 2 dicembre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DAL CANTON ed altri: Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per la integrazione dei bilanci degli E.C.A. (iniziativa Parlamentare) -
C.3614
, 2 dicembre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DAL CANTON ed altri: Modifiche alla legge 30 gennaio 1963, n. 141, per la sistemazione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (iniziativa Parlamentare) -
C.3640
, 12 dicembre 1966
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile dei militari dell'aeronautica militare e del personale civile di ruolo del Ministero della difesa e di altre amministrazioni statali in servizio presso lo stesso ispettorato generale e sistemazione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
13
1964
19
1965
12
1966
9
1967
15
1968
18
1969
35
1970
49
1971
29
1972
86
1973
28
1974
13
1975
14
1976
7