Nasce
a
Pieve Santo Stefano
(Arezzo)
il
6 febbraio 1908 Deceduto il 20 novembre 1999
Laurea in scienze economiche e commerciali; docente universitario.
Proclamato il 23 aprile 1948 , con convalida del 04 giugno 1948
Eletto
nella circoscrizione SIENA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 giugno 1953