Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Cecconi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Cecconi
Nasce a Pesaro (Pesaro E Urbino) il 28 febbraio 1984
Laurea in professioni sanitarie infermieristiche
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
147
Progetti di legge presentati
|
998
Atti di indirizzo e controllo
|
336
Interventi
tutte le sedi (336)
in Assemblea (336)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 23
XVII Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
bollettino del 15.05.2013 - Seduta di mercoledì 15 maggio 2013
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di venerdì 17 maggio 2013
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
bollettino del 26.06.2013 - Seduta di mercoledì 26 giugno 2013
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di mercoledì 26 giugno 2013
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
bollettino del 27.06.2013 - Seduta di giovedì 27 giugno 2013
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
bollettino del 27.06.2013 - Seduta di giovedì 27 giugno 2013
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
bollettino del 27.06.2013 - Seduta di giovedì 27 giugno 2013
V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
XII Commissione (Affari sociali)
scheda del dibattito
bollettino del 23.04.2015 - Seduta di giovedì 23 aprile 2015
bollettino del 01.08.2013 - Seduta di giovedì 1 agosto 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
50
2014
23
2015
22
2016
17
2017
11
2018
6
2019
9
2020
4
2021
5