Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Giorgio Felice Maria Orsini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Orsini
(Andrea Giorgio Felice Maria Orsini)
Nasce a Milano il 23 settembre 1959
Diploma di liceo classico; Dirigente
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
240
Atti di indirizzo e controllo
|
190
Interventi
|
130
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
2005
XIV Legislatura della Repubblica italiana
TREMONTI ed altri: "Disposizioni per la destinazione diretta a finalità sociali e di ricerca scientifica dell'otto per mille del gettito IRE" (5564) (iniziativa Parlamentare) -
C.5564
, 31 gennaio 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TREMONTI ed altri: "Istituzione di un libretto di risparmio per i nuovi nati" (5565) (iniziativa Parlamentare) -
C.5565
, 31 gennaio 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FALLICA: "Ripristino della festività di San Giuseppe il 19 marzo" (5758) (iniziativa Parlamentare) -
C.5758
, 7 aprile 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAOLO RUSSO ed altri: "Disposizioni in materia di tutela penale dell'ambiente" (5783) (iniziativa Parlamentare) -
C.5783
, 14 aprile 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TAMBURRO ed altri: "Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in materia di assegni familiari" (6078) (iniziativa Parlamentare) -
C.6078
, 16 settembre 2005
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2001
11
2002
15
2003
12
2004
4
2005
5
2008
16
2009
7
2010
7
2011
8
2012
8
2018
14
2019
10
2020
9
2021
4