Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Negrari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Negrari
Nasce a Bagnone (Massa-Carrara) il 15 marzo 1920
Deceduto il 28 maggio 1988
Laurea in giurisprudenza; funzionario di partito.
Gruppi
|
129
Progetti di legge presentati
|
18
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione lavori pubblici
Membro dal 15 giugno 1948 al 1 luglio 1950
I Commissione affari interni - ordinamento politico e amministrativo - affari di culto - spettacoli - attività sportive - stampa
Membro dal 31 gennaio 1950 al 1 luglio 1950
Sostituisce:
Mario Scelba
Membro dal 1 luglio 1950 al 10 luglio 1951
X Commissione industria e commercio - turismo
Membro dal 10 luglio 1951 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione difesa
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
III Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti - poste e telecomunicazioni - marina mercantile
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1959
III Commissione affari esteri - emigrazione
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1959
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 12 giugno 1958 al 30 giugno 1961
Commissione speciale per l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti provvedimenti per la città di Napoli
Membro dal 19 novembre 1959 al 1 dicembre 1959
VII Commissione difesa
Membro dal 1 luglio 1961 al 15 maggio 1963
IV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 1 luglio 1963 al 20 gennaio 1965
XI Commissione agricoltura e foreste
Membro dal 21 gennaio 1965 al 4 giugno 1968
VI Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Rappresentanza italiana all'assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 26 ottobre 1972 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
1
1950
5
1951
2
1952
4
1953
9
1954
6
1955
6
1956
2
1957
3
1958
18
1959
2
1960
3
1961
4
1962
1
1963
3
1964
3
1965
4
1966
5
1967
9
1968
3
1972
16
1973
5
1974
10
1975
3
1976
1