Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Negrari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Negrari
Nasce a Bagnone (Massa-Carrara) il 15 marzo 1920
Deceduto il 28 maggio 1988
Laurea in giurisprudenza; funzionario di partito.
Organi parlamentari
|
129
Progetti di legge presentati
|
18
Interventi
|
Gruppi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro del c.d. dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
1
1949
1
1950
5
1951
2
1952
4
1953
9
1954
6
1955
6
1956
2
1957
3
1958
18
1959
2
1960
3
1961
4
1962
1
1963
3
1964
3
1965
4
1966
5
1967
9
1968
3
1972
16
1973
5
1974
10
1975
3
1976
1