Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Andrea Rigoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Andrea Rigoni
Nasce a Milano il 15 febbraio 1960
Laurea in economia e commercio; Dottore commercialista, Revisore ufficiale dei conti
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
253
Progetti di legge presentati
|
305
Atti di indirizzo e controllo
|
22
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione parlamentare presso l'assemblea del consiglio d'europa
Membro dal 19 settembre 2001 al 26 settembre 2006
Segretario dal 24 ottobre 2001 al 26 settembre 2006
Delegazione parlamentare presso l'assemblea dell'unione dell'europa occidentale
Membro dal 19 settembre 2001 al 26 settembre 2006
Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti
Membro dal 8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Delegazione parlamentare presso l'assemblea dell'unione dell'europa occidentale
Membro dal 27 settembre 2006 al 24 settembre 2008
Delegazione parlamentare presso l'assemblea del consiglio d'europa
Presidente dal 27 settembre 2006 al 24 settembre 2008
Membro dal 27 settembre 2006 al 24 settembre 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 21 maggio 2008 al 8 luglio 2010
Delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare dell'unione dell'europa occidentale
Membro dal 24 settembre 2008 al 30 giugno 2011
Delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Vicepresidente dal 24 settembre 2008 al 26 giugno 2013
Membro dal 24 settembre 2008 al 26 giugno 2013
IV Commissione (difesa)
Membro dal 8 luglio 2010 al 14 marzo 2013
Subentra a:
Marina Sereni
XVII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Delegazione presso l'assemblea parlamentare del consiglio d'europa
Membro dal 26 giugno 2013 al 4 settembre 2018
Comitato permanente africa e questioni globali
Membro dal 16 luglio 2013 al 22 marzo 2018
Comitato permanente sulla politica estera e relazioni esterne dell'unione europea
Membro dal 4 novembre 2015 al 22 marzo 2018
Comitato permanente sulla riforma delle strutture istituzionali della politica estera dell'italia
Membro dal 4 novembre 2015 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
2006
40
2007
9
2008
56
2009
24
2010
30
2011
42
2012
8
2013
30
2014
3
2015
3
2016
4
2017
4