Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Abenante
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Abenante
Nasce a Torre Annunziata (Napoli) il 10 maggio 1927
Sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
88
Interventi
|
49
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (1)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 1 risultati
Anno
1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
SPAGNOLI ed altri: Riforma dei consigli di Amministrazione, dei comitati esecutivi e dei comitati speciali negli Enti gestori di assicurazioni pubbliche di carattere sociale, assistenziale, previdenziale, ed istituzione di comitati provinciali presso tali enti (iniziativa Parlamentare) -
C.4792
, 22 gennaio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1963
1
1964
16
1965
13
1966
6
1967
12
1968
1