Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Castelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Castelli
Nasce a Caravaggio (Bergamo) il 2 maggio 1928
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
128
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
80
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1971
V Legislatura della Repubblica italiana
BOSCO ed altri: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (iniziativa Parlamentare) -
C.3025
, 1 febbraio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ANSELMI ed altri: Nuova disciplina degli assegni familiari (iniziativa Parlamentare) -
C.3086
, 17 febbraio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARTINI ed altri: Istituzione del tribunale per la famiglia (iniziativa Parlamentare) -
C.3264
, 2 aprile 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (iniziativa Parlamentare) -
C.3424
, 26 maggio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CALVETTI ed altri: Modifiche ed integrazione alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della prostituzione e sulla lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (iniziativa Parlamentare) -
C.3531
, 15 luglio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ANDREOTTI ed altri: Disposizioni per la circolazione dei motoveicoli di piccola cilindrata e per prevenire lo scippo (iniziativa Parlamentare) -
C.3793
, 17 novembre 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1968
1
1969
11
1970
8
1971
6
1972
32
1973
9
1974
7
1975
6