Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Facchin
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Facchin
Nasce a San Bonifacio (Verona) il 7 ottobre 1904
Deceduto il 3 agosto 1990
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
30
Progetti di legge presentati
|
107
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario- affari di giustizia - autorizzazione a procedere
Membro dal 11 giugno 1948 al 24 giugno 1953
Commissione d'indagine per giudicare sul fondamento dell'accusa rivolta dal deputato grilli al deputato ferrario celestino
Membro dal 27 luglio 1951 al 7 agosto 1951
Subentra a:
Lodovico Sforza Benvenuti
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 19 dicembre 1951 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio
Membro dal 26 giugno 1953 al 6 luglio 1956
III Commissione diritto - procedura e ordinamento giudiziario - affari di giustizia
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge de francesco n.1459: "norme generali sull'azione amministrativa"
Membro dal 24 maggio 1955 al 11 giugno 1958
IV Commissione finanze e tesoro
Membro dal 20 luglio 1955 al 11 giugno 1958
Commissione d'indagine incaricata di giudicare sul fondamento delle accuse rivolte al dep. dante dal dep. di mauro
Membro dal 1 febbraio 1957 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1949
2
1950
1
1951
4
1952
1
1953
3
1954
6
1955
2
1956
4
1957
4
1958
3