Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Santori
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Santori
Nasce a Gorga (Roma) il 24 marzo 1948
Diploma di istituto tecnico per geometri; Dirigente di Confagricoltura
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
417
Progetti di legge presentati
|
448
Atti di indirizzo e controllo
|
81
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 15 maggio 1996 (FORZA ITALIA )
XIV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 4 giugno 2001 (FORZA ITALIA )
XV Legislatura della Repubblica italiana
FORZA ITALIA
Membro dal 31 luglio 2007 (FORZA ITALIA )
XVI Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro dal 19 gennaio 2012 (MISTO )
Misto-italia libera-popolari italiani-popolari per l'europa-liberali per l'italia-partito liberale italiano
Membro dal 1 aprile 2012 al 17 dicembre 2012
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
20
1997
35
1998
18
1999
13
2000
15
2001
53
2002
51
2003
52
2004
63
2005
32
2006
2
2007
37
2008
2
2011
1
2012
23