Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Santori
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Santori
Nasce a Gorga (Roma) il 24 marzo 1948
Diploma di istituto tecnico per geometri; Dirigente di Confagricoltura
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
417
Progetti di legge presentati
|
448
Atti di indirizzo e controllo
|
81
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Vicepresidente dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
Vicepresidente dal 8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
Vicepresidente dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
20
1997
35
1998
18
1999
13
2000
15
2001
53
2002
51
2003
52
2004
63
2005
32
2006
2
2007
37
2008
2
2011
1
2012
23