Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Zucchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Zucchi
Nasce a Siziano (Pavia) il 14 ottobre 1955
Diploma di istituto tecnico industriale; Dipendente di azienda privata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
108
Progetti di legge presentati
|
675
Atti di indirizzo e controllo
|
328
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Capogruppo dal 7 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Vicepresidente dal 22 maggio 2008 al 12 ottobre 2010
Vicepresidente dal 13 ottobre 2010 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
6
2007
9
2008
36
2009
13
2010
10
2011
24
2012
10