Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Angelo Zucchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Angelo Zucchi
Nasce a Siziano (Pavia) il 14 ottobre 1955
Diploma di istituto tecnico industriale; Dipendente di azienda privata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
108
Progetti di legge presentati
|
328
Interventi
|
675
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (84)
Altro firmatario (591)
Hai trovato 675 risultati
pagina
1
di 45
XV Legislatura della Repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00008 presentata da FRANCI CLAUDIO (L' ULIVO) in data 15/06/2006
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00021 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 06/07/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01222/023 presentata da ZUCCHI ANGELO ALBERTO (L' ULIVO) in data 06/07/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01222/001 presentata da SERVODIO GIUSEPPINA (L' ULIVO) in data 06/07/2006
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00002 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 11/07/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01287/002 presentata da CESINI ROSALBA (COMUNISTI ITALIANI) in data 13/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00105 presentata da ZUCCHI ANGELO ALBERTO (L' ULIVO) in data 19/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/00165 presentata da FRANCESCHINI DARIO (L' ULIVO) in data 25/07/2006
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00035 presentata da ZUCCHI ANGELO ALBERTO (L' ULIVO) in data 27/07/2006
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00008 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 01/08/2006
MOZIONE 1/00022 presentata da LION MARCO (VERDI) in data 21/09/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01042/010 presentata da CESINI ROSALBA (COMUNISTI ITALIANI) in data 21/09/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00236 presentata da ZUCCHI ANGELO ALBERTO (L' ULIVO) in data 27/09/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU BILANCIO INTERNO 9/DOC.VIII,N.2/013 presentata da GRILLINI FRANCO (L' ULIVO) in data 28/09/2006
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00020 presentata da MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA (FORZA ITALIA) in data 25/10/2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
6
2007
9
2008
36
2009
13
2010
10
2011
24
2012
10