Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aniello Formisano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aniello Formisano
Nasce a Torre Del Greco (Napoli) il 10 giugno 1954
Laurea in giurisprudenza; Avvocato civilista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
138
Progetti di legge presentati
|
524
Atti di indirizzo e controllo
|
101
Interventi
|
7
Incarichi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 2 aprile 2009
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Capogruppo dal 26 settembre 2008 al 9 febbraio 2011
Commissione parlamentare per la semplificazione
Vicepresidente dal 18 febbraio 2009 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Capogruppo dal 7 maggio 2013 al 19 gennaio 2017
Comitato per la legislazione
Vicepresidente dal 8 marzo 2014 al 7 gennaio 2015
Presidente dal 8 gennaio 2015 al 7 novembre 2015
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Capogruppo dal 19 gennaio 2017 al 9 febbraio 2017
XIII Commissione (agricoltura)
Capogruppo dal 21 febbraio 2017 al 28 febbraio 2017
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2008
36
2009
17
2010
23
2011
16
2012
10
2013
10
2014
5
2015
6
2016
4
2017
11