MISTO
Membro
dal 13 novembre 2012 (MISTO )
Rappresentante componente gruppo misto
dal 28 novembre 2012 (MISTO )
Vicepresidente
dal 29 novembre 2012 (MISTO ) Misto-diritti e liberta'
Membro dal 28 novembre 2012 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
MISTO
Membro
dal 19 marzo 2013 (MISTO )
Rappresentante componente gruppo misto
dal 21 marzo 2013 (MISTO )
Vicepresidente
dal 22 marzo 2013 (MISTO ) Misto-centro democratico
Membro dal 21 marzo 2013 al 30 ottobre 2014 Misto-usei-idea
Membro dal 30 novembre 2015 al 7 giugno 2016 Misto-movimento ppa-moderati
Membro dal 7 giugno 2016 al 19 gennaio 2017