Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Anna Mainardi Fava
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Anna Mainardi Fava
Nasce a Salsomaggiore Terme (Parma) il 10 luglio 1933
Deceduta il 17 marzo 2003
Impiegata
Organi parlamentari
|
158
Progetti di legge presentati
|
458
Atti di indirizzo e controllo
|
20
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 12 luglio 1983 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
X Legislatura della Repubblica italiana
GRUPPO COMUNISTA - PDS
Membro dal 9 luglio 1987 (GRUPPO COMUNISTA - PDS )
Membro dal 13 febbraio 1991 (GRUPPO COMUNISTA - PDS )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
12
1984
17
1985
5
1986
12
1987
38
1988
19
1989
17
1990
20
1991
18