Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Anna Mainardi Fava
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Anna Mainardi Fava
Nasce a Salsomaggiore Terme (Parma) il 10 luglio 1933
Deceduta il 17 marzo 2003
Impiegata
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
458
Atti di indirizzo e controllo
|
20
Interventi
|
158
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1985
IX Legislatura della Repubblica italiana
BELARDI MERLO ed altri: Assegnazione di quote di occupazione alle donne nell'avviamento al lavoro nei casi di assunzione nominativa (iniziativa Parlamentare) -
C.2526
, 7 febbraio 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BELARDI MERLO ed altri: Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro (iniziativa Parlamentare) -
C.2835
, 19 aprile 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PALOPOLI ed altri: Esclusione della rendita INAIL dal reddito individuale e dal nucleo familiare del titolare (iniziativa Parlamentare) -
C.2836
, 19 aprile 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NAPOLITANO ed altri: Norme per la limitazione dei danni da fumo di tabacco e regolamentazione della propaganda dei prodotti da fumo (iniziativa Parlamentare) -
C.3106
, 31 luglio 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COLOMBINI ed altri: Legge quadro sul volontariato (iniziativa Parlamentare) -
C.3219
, 10 ottobre 1985
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1983
12
1984
17
1985
5
1986
12
1987
38
1988
19
1989
17
1990
20
1991
18